Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTIVOS | IRARRAZABAL | PHILIPPI | FELIPE | 1 | Abogado. Máster of Laws (ll.m.) | Fiscal Nacional Económico | RM | 2, 3, 4, 5. | Pesos | 8.791.573 | No | 05-08-2014 | 05-08-2018 | No considera reajuste de 4,1% (art. 58 Ley 20.883). |
DIRECTIVOS | YBAR | ABAD | MARIO ANTONIO | 2 | Abogado. Máster of Laws | Subfiscal Nacional | RM | 2, 3, 4, 5. | Pesos | 7.974.377 | No | 01-04-2015 | 01-04-2018 | |
DIRECTIVOS | AZAR | DIAZ | ANA ESTEFANIA | 3 | Ingeniero Comercial. Magister en Gerencia y Políticas Públicas | Jefa de División Administración y Gestión | RM | 2, 3, 4, 5. | Pesos | 6.813.584 | No | 03-08-2014 | 03-08-2017 | |
DIRECTIVOS | CERDA | BECKER | RICARDO FELIPE | 3 | Abogado | Jefe División Fusiones | RM | 2, 3, 4, 5. | Pesos | 7.192.240 | No | 15-09-2015 | 15-09-2018 | |
DIRECTIVOS | FACUSE | ANDREUCCI | VANESSA LOURDES | 3 | Abogado. Diplomado en Derecho Administrativo | Jefa División Litigios | RM | 2, 3, 5. | Pesos | 6.572.692 | No | 02-11-2016 | 31-01-2017 | Renuncia voluntaria a contar del 01.02.2017 |
DIRECTIVOS | PALMUCCI | GASTON ARIEL | 3 | Ingeniero Comercial. Magíster en Economía. Doctor en Economía | Jefe División Antimonopolios | RM | 2, 3, 4, 5. | Pesos | 7.098.800 | No | 01-11-2016 | 01-11-2019 | ||
DIRECTIVOS | SALAMANCA | MARALLA | MONICA PAZ | 3 | Abogado. Diplomado en Economía de la Competencia | Jefa División Relaciones Institucionales | RM | 2, 3, 4, 5. | Pesos | 7.205.796 | No | 01-10-2017 | 01-10-2020 | Según lo establecido en el inciso quinto del artículo quincuagésimo séptimo de la Ley N° 19.882, conserva en reserva la propiedad del cargo de planta Jefe de Departamento |
DIRECTIVOS | SANTELICES | RIOS | VICTOR HUGO | 3 | Abogado. Magíster en Derecho con mención en Derecho Penal. Diplomado en Derecho Penal General. Diplomado en Derecho Penal Económico. | Jefe División Litigios | RM | 3, 4, 5. | Pesos | 7.085.356 | No | 01-11-2017 | 01-11-2020 | |
PROFESIONALES | SMITH | QUEZADA | CARLOS SANTIAGO | 5 | Abogado | Abogado | RM | 2, 5. | Pesos | 4.978.925 | No | 18-02-1980 | 31-01-2017 | Cese por jubilación |
PROFESIONALES | CASTILLO | CANALES | XIMENA PATRICIA | 8 | Abogado | Abogado | RM | 2, 5. | Pesos | 3.679.005 | No | 01-10-1997 | Indefinido | |
ADMINISTRATIVOS | MAMANI | GARCIA | CRISTINA DEL CARMEN | 16 | Licencia de Enseñanza Media | Secretaria Unidad Anticarteles | RM | 2, 5. | Pesos | 1.387.646 | No | 18-03-1987 | Indefinido |